Hallo, von den Schiffen
J. Schürmann 29
J. Schürmann 73
J. Schürmann 42
fehlen mir fast alle Daten.
Wer kann helfen ?
Gruß Ernst
Hallo, von den Schiffen
J. Schürmann 29
J. Schürmann 73
J. Schürmann 42
fehlen mir fast alle Daten.
Wer kann helfen ?
Gruß Ernst
Wer glaubt alles zu wissen ist dumm. © by E.Krobbach
Moin, moin;
hier die Jos. Schürmann 73
MfG
Helmut
Jos. Schürmann 73, ex Friedrich
Reg.. 1506/1934 Dbg.-Ruhrort
82,10 x 10,12 x 2,38; 1357 to
Gebr. Pot, Bolnes ,1900
RR 1904-1914: Friedrich; Friedrich Leo, Offenbach a.M.
RR 1926/1930: Friedrich; Fa. Friedrich Leo, Offenbach a.M., Inh. Philipp Friedrich Leo
RR 1935: Jos. Schürmann 73, ex Friedrich; Rheinische Stahlwerke AG., Essen a.d. Ruhr
IVR 1951/1956: Jos. Schürmann 73; Joseph Schürmann GmbH., Dbg.-Ruhrort
IVR 1963: Rheinstahl 9, ex Jos. Schürmann 73; Rheinstahl Handel GmbH., Dbg.-Ruhrort
IVR 1972: Rheinstahl 9, ex Jos. Schürmann 73; Scheepvaart MY Rheinstahl, Rotterdam
Geändert von Cuxi (19.03.2024 um 15:14 Uhr)
Hallo Ernst,
hier die Angaben von Gerd Schuth (User Rhein-Mosel) zu JOS. SCHÜRMANN 42 und ein Foto zum Einstellen:
Gebaut 1922
L = 80,00m
B = 9,50m
1342t
1960 umbenannt in RHEINSTAHL 42
1965 Umbau zum GMS RHEINSTAHL 42
1975 umbenannt in HAEGER & SCHMIDT 42
1979 noch im RSR enthalten, allerdings im gleichen Jahr verschrottet
Foto:
S. Wilk fotografierte JOS. SCHÜRMANN 42 am 4. Juni 1952 am Oberrhein.
Grüße
Muranfan
Sämtliche hochgeladenen Fotos / Bilder bleiben mein Eigentum und sind urheberrechtlich geschützt.
Hallo Ernst,
hier ein Foto zum Einstellen:
Fritz Bubenheim fotografierte JOS. SCHÜRMANN 73 am 10. Juni 1953 an der Loreley.
Die Besatzung ist "in Bubenheim-Manier" (Zitat von Hans Renker) zum Foto angetreten bzw. angesessen.
Grüße
Muranfan
Sämtliche hochgeladenen Fotos / Bilder bleiben mein Eigentum und sind urheberrechtlich geschützt.
Hallo,
zu Schürmann 42, #4:
wieder ein tolles Bild. Zum Detail: die Luken werden geteert, vor dem Matrosen steht der Kohlteereimer und schon glänzt sein Werk. Vom beißenden Geruch wollen wir nicht mehr reden. Auf dem war ich zweimal Urlaubsablöserschiffmann. Schiffmann war Lenz aus Kaub, Spitzname Brockeler.
Das andere Schiff müsste ein Franzose sein.
Gruß, Walter
Geändert von Handhaspel (19.03.2024 um 20:36 Uhr)
Hallo,
Zu #6
Vielleicht die CAMBODGE.
Gr, Henry
Moin, moin;
zur Jos. Schürmann 64 der Vorlauf nach Registerangaben.
Seam 4 gehört demnach zu den Vornamen.
Die Werft müsste Schramm in Bolnes sein, siehe auch Hier.
MfG
Helmut
RR 1908-1914: Argus; Wilh. Smits, Dordrecht
RR 1926: Seam 4, ex Argus; N.V. Sleepschip "Seam Nr. 4", Rotterdam
RR 4. Nachtrag 1927: Jos. Schürmann 64, ex Seam 4, ex Argus; N.V. Sleepschip "Seam Nr. 4", Rotterdam
RR 1930-1935: Jos. Schürmann 64, ex Seam 4, ex Argus; N.V. Sleepschip "Seam Nr. 4 Rotterdam
Hallo, von den Schiffen JOSEPH SCHÜRMANN 74, 75, und 76
fehlen mir alle Daten außer dem ersten Besitzer.
Gruß Ernst
Wer glaubt alles zu wissen ist dumm. © by E.Krobbach